GUNTHORPE VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Village Hall and Playing Field provided for the benefit of the parishioners of Gunthorpe, Nottingham.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,505 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 26 Chwefror 1991: Cofrestrwyd
- GUNTHORPE VICTORY HALL (Enw gwaith)
- GUNTHORPE VICTORY HALL AND PLAYING FIELD FUND (Enw gwaith)
- GUNTHORPE VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- VICTORY HALL & PLAYING FIELD FUND (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam babiarz | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Tony luckett | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
philippa milbourne | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Lesley jeffery | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Sandra mills | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
sarah ward | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Michael spencer | Ymddiriedolwr | 23 January 2022 |
|
|
||||
ROBERT SEVERN | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Paul William Jeffery | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.93k | £29.93k | £32.41k | £26.46k | £26.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.17k | £5.85k | £52.87k | £17.88k | £40.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.54k | £13.29k | £2.75k | £4.51k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 13 MAY 1948
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE INHABITANTS OF THE PARISH OF GUNTHORPE AND ITS VICINITY.
Maes buddion
THE PARISH OF GUNTHORPE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Fearon Close
Gunthorpe
NOTTINGHAM
NG14 7FA
- Ffôn:
- 01159664301
- E-bost:
- gunthorpevillagehall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window