Dogfen lywodraethu ROTARY FOUNDATION OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1002059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/02/1991 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14/04/2011 as amended on 28 Jan 2022 as amended on 01 Jun 2023 as amended on 06 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ANY CHARITABLE PURPOSE OR THE CHARITABLE WORK OF ANY INSTITUTION ANYWHERE IN THE WORLD AND IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, FOR: (1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION; AND (2) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF THE HEALTH OF THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.