MOULTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
"... physical & mental training & recreation & social, moral & intellectual development through the medium of a Village Hall to be used for the purposes of a reading & recreation room library lectures classes recreations & entertainments or otherwise as may be found expedient for the benefit of the inhabitants of the parish of Moulton & its immediate vicinity without distinction of sex or of pol..
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,073 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 05 Mawrth 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Marshall | Cadeirydd | 20 September 2010 |
|
|
||||||||||
John Michael Harrington | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||||||||
Philip Kirkman | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||||||||
Richard Joseph Kevork Edge | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||||||||
Rev Christopher Childs | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|||||||||||
Linda Spinks | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||||||||
Susan Wakes-Miller | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||||||||
Ryan Bragg | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||||||||
David Clarke | Ymddiriedolwr | 16 September 2016 |
|
|||||||||||
Alexis Nichols | Ymddiriedolwr | 14 September 2015 |
|
|
||||||||||
Jeremy Goodwin | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||||||||
Gillian Goodwin | Ymddiriedolwr | 18 April 2012 |
|
|
||||||||||
Dorothy Bowes | Ymddiriedolwr | 20 September 2010 |
|
|
||||||||||
Yvonne Slater | Ymddiriedolwr | 20 September 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.60k | £25.72k | £22.24k | £28.48k | £31.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.20k | £21.07k | £16.78k | £26.78k | £32.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £16.57k | £2.67k | £2.60k | £3.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 17 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE DATED 21ST. FEBRUARY 1955 AS AMENDED BY ORDER OF 8 JUNE 2006 AND RESOLUTION DATED 5 SEPTEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF A VILLAGE HALL TO BE USED FOR THE PURPOSES OF A READING AND RECREATION ROOM, LIBRARY LECTURES CALSSES RECREATIONS AND ENTERTAINMENTS OR OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF MOULTON IN THE COUNTY OF SUFFOLK AND ITS IMMEDIATE VICINITY WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
PARISH OF MOULTON, SUFFOLK AND THE IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Moulton Village Hall
Bridge Street
Moulton
NEWMARKET
CB8 8SP
- Ffôn:
- 01638 551851
- E-bost:
- chairmvh@moultonsuffolk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window