Hanes ariannol THE CORNERSTONE SCHOOL

Rhif yr elusen: 1002094
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £63.08k £43.72k £33.91k £36.57k £6.69k
Cyfanswm gwariant £41.78k £46.21k £37.28k £39.04k £21.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A