Ymddiriedolwyr WALLINGTON COUNTY GRAMMAR SCHOOL PARENTS TEACHERS FRIENDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1002095

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunil Kumar | Cadeirydd | 14 November 2023 |
|
|||||
Mohammad Manirul Islam CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 05 November 2024 |
|
|
||||
Srinivas Maddimsetty | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Ashish Kumar Gupta | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Laura Fernie | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Dhanushka Tennakoon Mudiyanselage | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Vinai Haria | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Jamie Bean | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
Mahmuda Chowdhury | Ymddiriedolwr | 14 November 2003 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.