Hanes ariannol LITTLE OTTERS PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1002116
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £59.17k £49.23k £37.80k £39.22k £40.94k
Cyfanswm gwariant £57.26k £55.28k £38.18k £37.90k £44.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £25.00k £0