Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE HEANOR HOSPITAL

Rhif yr elusen: 1002188
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/11/2014 21/11/2015 21/11/2016 21/11/2017 21/11/2018
Cyfanswm Incwm Gros £61.23k £5.87k £677 £436 £1.12k
Cyfanswm gwariant £2.67k £5.44k £498 £476 £1.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A