Ymddiriedolwyr BIRMINGHAM CHRISTIAN COLLEGE
Rhif yr elusen: 1002205

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Ato Eduah | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Charles Gyamfi Agyeman | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Rev Abraham Arthur | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Adjoa Adoma-Kumi | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Dr Eric Appiah-Yeboah | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Ivy Ifeatu Essiam | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Rev Eric Kwabena Nyamekye | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Rev William Doe Kugbeadjor | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|
||||
Rev Kwaku Junior Frempong-Boadu | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Rev Emmanuel Agyemang Bekoe | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Rev Francis Owusu Kwaah | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Winifred Agyemang | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
ELDER KWAKU JOE ADOMAKO | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
Dr Lord Elorm-Donkor | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
||||
Dr Kwabena Agyapong-Kodua | Ymddiriedolwr | 17 December 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.