Hanes ariannol SOMERHILL CHARITABLE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1002212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.09m | £7.40m | £7.63m | £8.80m | £9.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.79m | £7.41m | £7.60m | £8.14m | £8.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £283.84k | £46.66k | £5.97k | £3.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.82k | £3.93k | £3.67k | £5.01k | £40.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £68.87k | £59.61k | £0 | £0 | £78.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.97m | £7.32m | £7.55m | £8.56m | £9.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22.29k | £15.03k | £2.24k | £17.79k | £81.22k | |
|
Incwm - Arall | £3.50k | £0 | £70.96k | £204.99k | £1.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.70m | £7.36m | £7.58m | £8.12m | £8.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £90.69k | £48.44k | £20.83k | £25.13k | £22.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £16.82k | £24.52k | £36.57k | £30.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.