Ymddiriedolwyr PREMA

Rhif yr elusen: 1002269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Emily May Barker Ymddiriedolwr 30 April 2025
Dim ar gofnod
Richard Alun Edmunds Ymddiriedolwr 16 October 2023
Dim ar gofnod
Corina Louise Coombs Ymddiriedolwr 16 October 2023
Dim ar gofnod
Sophia Rosalind Price Ymddiriedolwr 17 October 2022
Dim ar gofnod
Janette Wallace Ymddiriedolwr 17 October 2022
Dim ar gofnod
Atlanta Haley Paraskeva Ymddiriedolwr 17 January 2022
Dim ar gofnod
Melanie Ann-Hannah Paraskeva Ymddiriedolwr 08 November 2021
Dim ar gofnod
LAURA NICHOLAS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr SIMON OPHER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KAREN HILLIARD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod