FRIENDS OF BULGARIA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Bulgaria provides humanitarian aid to Bulgaria focusing on improving the quality of life of disadvantaged children and young people through fund-raising raising initiatives and events. Financial grants are awarded by the Committee to Bulgarian NGOs and institutions on the basis of project proposals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bwlgaria
Llywodraethu
- 22 Mawrth 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BRISBY KC | Cadeirydd |
|
|
|||||
Momchil Konstantinov | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Dessislava Ivanova | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
RALITZA PETROVA | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|||||
Sabina Ivanova Zlateva | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
ATANAS CHRISTEV | Ymddiriedolwr | 30 September 2012 |
|
|
||||
JULIAN POPOV | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr claire brisby | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GEORGE KIROV | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.59k | £3.58k | £9.52k | £19.78k | £18.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.27k | £9.75k | £15.33k | £18.88k | £18.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Mawrth 2023 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Mawrth 2021 | 51 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 MARCH 1991
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT OF EDUCATION IN BULGARIA AND FOR THE BULGARIAN PEOPLE,THE PROMOTION OF BULGARIAN CULTURE,ARTS,CRAFTS,LITERATURE,DRAMA AND MUSIC,THE RELIEF OF POVERTY,SUFFERING AND DISTRESS AMONG THE PEOPLE OF BULGARIA AND THE PROMOTION OF HEALTHCARE IN BULGARIA AND ASSISTANCE TOWARDS THE IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF HOSPITALS,CLINICS AND OTHER MEDICAL FACILITIES THEREIN
Maes buddion
BULGARIA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
50 THURLOE SQUARE
LONDON
SW7 2SX
- Ffôn:
- 0207 584 6605
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window