ymddiriedolwyr THE BARNES CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1002338
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Joseph Thompson | Ymddiriedolwr | 22 December 2023 |
|
|
||||
Michelle Thear | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Ian Jeffrey Walsh | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|
||||
BASIL MARK JONATHAN HERWALD | Ymddiriedolwr | 18 July 2016 |
|
|
||||
PROFESSOR MARY ELIZABETH HAMILTON | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||
JULIA ANN HOLROYD | Ymddiriedolwr | 21 March 2013 |
|
|
||||
ANDREW JAMES PRINGLE | Ymddiriedolwr | 19 September 2011 |
|
|
||||
Helen Caldwell | Ymddiriedolwr | 20 February 1991 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.