PENTECOSTAL RESIDENCES CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provider of housing for over 60's
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £185,464 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Halton
Llywodraethu
- 27 Mawrth 1991: Cofrestrwyd
- FAIR HAVENS COURT (Enw gwaith)
- Foundry Community Housing (Enw gwaith)
- PRC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEAN JOHN SMITH | Cadeirydd | 11 October 2018 |
|
|||||
Howard John Carruthers Kelly | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|||||
Lois Martha Taviner | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
Lynn Holland | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
JANETTE HICKLING | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.72k | £334.92k | £336.00k | £344.85k | £363.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.99k | £211.24k | £297.68k | £316.41k | £379.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £117.21k | N/A | £183.51k | N/A | £185.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 16TH OCTOBER 1990
Gwrthrychau elusennol
1) HOUSING ACCOMMODATION FOR PERSONS OVER 60 YEARS WHO ARE IN NEED OF SUCH ACCOMMODATION AND WHO ARE MEMBERS OF THE HALTON PENTECOSTAL CHURCH OR IN FELLOWSHIP WITH THE CHURCH, OR A CHURCH IN FELLOWSHIP THEREWITH , OR OTHER PERSONS IN SUCH NEED. 2) RELIEVING AGED PERSONS IN OCCUPATION OF THE HOUSING ACCOMMODATION OF THE CHARITY AND,SUBJECT THERETO , APPLYING THE INCOME IN FURTHERING THE RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE HALTON PENTECOSTAL CHURCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Foundry
65 Lugsdale Road
Widnes
WA8 6DA
- Ffôn:
- 0151 420 8837
- E-bost:
- office@thefoundry.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window