Hanes ariannol THE MAYFIELD TRUST

Rhif yr elusen: 1002398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.58m £2.73m £3.31m £3.87m £4.61m
Cyfanswm gwariant £2.34m £2.44m £2.84m £3.73m £4.48m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.72m £1.48m £1.90m £2.28m £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth £747.80k £1.08m £1.11m £1.05m £0
Incwm o roddion a chymynroddion £389 £883 £84 £1.54k £2.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.63k £1.64k £1.96k £9.49k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.57m £2.71m £3.30m £3.85m £4.60m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £8.72k £10.51k £10.61k £8.76k £13.65k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.34m £2.44m £2.84m £3.72m £4.48m
Gwariant - Ar godi arian £226 £96 £902 £2.63k £0
Gwariant - Llywodraethu £46.74k £10.62k £12.93k £16.18k £15.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0