ymddiriedolwyr THE BRYAN FOSTER CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1002413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROBIN HUGH BROWN | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
HEATHER SADLER | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
KATHERINE ELIZABETH VAN BEVEREN | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
JUDITH MARY WILLIS | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
ROBERT JAMES HOWELL | Ymddiriedolwr | 02 February 2013 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN PETER EMERSON | Ymddiriedolwr | 18 February 1991 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.