ymddiriedolwyr BADGER FARM PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1002447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia Mansbridge | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Kimberley Evans | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Amy Jackman | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Michelle Dever | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Tasha Kavanagh | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
DENISE TOSDEVINE | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Suzie Simmons | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.