Ymddiriedolwyr THE NAUTICAL INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1002462

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Henry Gordon Naylor | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Captain Yves Vandenborn | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Stuart Duncan Edmonston | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Professor Colin David Dewey | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Captain DARIUSZ JACEK GOZDZIK | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Deirdre Lane | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Captain Nicholas Nash | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Captain David Snider | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Captain Ivor Goveas | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||
Karl Duke Austin | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Captain Graham Cowling FNI | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
CAPTAIN DUNCAN TELFER FNI | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.