Hanes ariannol HARTLAND VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1002517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.85k £19.25k £4.29k £15.77k £19.70k
Cyfanswm gwariant £16.63k £11.44k £3.66k £15.38k £22.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.14k £12.50k N/A N/A £5.05k