Hanes ariannol THE FOUNDATION OF SPIRITUAL HEALING AND GUIDANCE

Rhif yr elusen: 1002568
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £5.05k £20.89k £2.02k £7.53k £640
Cyfanswm gwariant £6.04k £2.90k £3.86k £2.40k £7.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A