Hanes ariannol BAR HILL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1002579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £45.74k £45.92k £49.41k £47.23k £46.68k
Cyfanswm gwariant £30.44k £36.81k £43.02k £37.57k £52.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £20.91k £2.67k N/A £4.00k