Hanes ariannol HAVERING CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1002593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.28k | £381.58k | £524.91k | £406.85k | £811.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £355.02k | £337.84k | £377.95k | £464.52k | £785.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £34.77k | N/A | N/A | £24.05k | £612.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £129.00k | £306.68k | £262.51k | £261.95k | £128.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £524.91k | N/A | £197.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | £612.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £2.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £377.95k | N/A | £785.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.16k | N/A | £8.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.