KNOW YOUR BIBLE

Rhif yr elusen: 1002596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £23,249
Cyfanswm gwariant: £24,060

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw
  • Dinas Bryste
  • Dinas Plymouth
  • Dyfnaint
  • Essex
  • Merthyr Tudful
  • Surrey
  • Swydd Hertford
  • Swydd Northampton
  • Albania
  • Armenia
  • Awstralia
  • Bwlgaria
  • Denmarc
  • Ffiji
  • Rwsia
  • Seland Newydd
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Ebrill 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • C W C I (Enw gwaith)
  • CWCI (Enw gwaith)
  • CHRISTIAN WOMEN COMMUNICATING INTL IN UK (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ann Chapple Ymddiriedolwr 23 September 2024
Dim ar gofnod
Andrew Brian Chapple Ymddiriedolwr 23 September 2024
Dim ar gofnod
Susan Mary Hoyles Ymddiriedolwr 15 November 2023
Dim ar gofnod
Sandra Gilbert Ymddiriedolwr 21 September 2021
Dim ar gofnod
Sheila Milligan Ymddiriedolwr 27 October 2020
Dim ar gofnod
Tina Stevens Ymddiriedolwr 27 October 2020
Dim ar gofnod
Margaret Toy Ymddiriedolwr 27 October 2020
Dim ar gofnod
Ruth White Ymddiriedolwr 10 March 2019
Dim ar gofnod
Tim Gilbert Ymddiriedolwr 10 March 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £53.38k £38.39k £7.72k £12.96k £23.25k
Cyfanswm gwariant £10.59k £17.63k £7.68k £16.31k £24.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 05 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Tachwedd 2020 2 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Tachwedd 2020 2 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
29 Farley Copse
BRACKNELL
Berkshire
RG42 1PF
Ffôn:
07784254408