WAR WIDOWS ASSOCIATION OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To improve conditions for War Widows and Widowers and to keep them informed of legislation that may affect them. To keep the government informed of their needs and circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Dziuba | Cadeirydd | 23 March 2024 |
|
|
||||
Jeannette Strachan | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
RICHARD MARK GARDINER STEELE | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Deborah Bowles | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Lt Col Retd David Whimpenny | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|||||
Eileen Kelly-McGregor | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Carter | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
TERENCE WILLIAM WHITTLES | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Sue Raw | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.75k | £170.33k | £64.14k | £81.36k | £95.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.35k | £185.20k | £159.99k | £133.46k | £153.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED ON 10/04/1991 AS AMENDED ON 26/03/1997 AS AMENDED ON 26/04/2000 AS AMENDED ON 30/03/2004 AS AMENDED ON 05/04/2005 AS AMENDED ON 29/03/2008 AS AMENDED ON 01/04/2009 AS AMENDED ON 01/04/2010 AS AMENDED ON 31/03/2012 AS AMENDED ON 06/04/2013 as amended on 22 Mar 2022 as amended on 22 Mar 2022 as amended on 16 Jun 2022 as amended on 23 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
To improve the conditions of war widows and war widowers and their dependents of those who served in the United Kingdom Armed Forces and who may be encountering difficulties.”
Maes buddion
GREAT BRITAIN AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/o 199 Borough High St
London
SE1 1AA
- Ffôn:
- 08452412189
- E-bost:
- info@warwidows.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window