ymddiriedolwyr WAR WIDOWS ASSOCIATION OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1002656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Dziuba | Cadeirydd | 23 March 2024 |
|
|
||||
Sandra Dawson | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Jane Thomas | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Jeannette Strachan | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
RICHARD MARK GARDINER STEELE | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Deborah Bowles | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Lt Col Retd David Whimpenny | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|||||
Eileen Kelly-McGregor | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Carter | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
TERENCE WILLIAM WHITTLES | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Sue Raw | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.