ROYAL AUTOMOBILE CLUB FOUNDATION FOR MOTORING LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB FOUNDATION FOR MOTORING IS A TRANSPORT POLICY AND RESEARCH ORGANISATION WHICH EXPLORES ISSUES RELATING TO ROADS AND THEIR USERS. THE FOUNDATION PUBLISHES INDEPENDENT AND AUTHORITATIVE RESEARCH WITH WHICH IT PROMOTES INFORMED DEBATE AND ADVOCATES POLICY IN THE INTEREST OF THE RESPONSIBLE MOTORIST. .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£993,553
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £39.68k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £953.87k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,009,954
Codi arian | £82.72k | |
Weithgareddau elusennol | £927.24k | |
Arall | £0 |
£1,680,465 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £82.72k | |
Gwariant elusennol | £927.24k |
Codi arian a Arall Gwariant | £82.72k | |
Gwariant elusennol | £927.24k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.66m |
Pobl

7 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 26 Ebrill 1991: Cofrestrwyd
- RAC FOUNDATION (Enw gwaith)
- RAC FOUNDATION FOR MOTORING (Enw gwaith)
- RAC FOUNDATION FOR MOTORING AND THE ENVIRONMENT LIMITED (Enw blaenorol)
- RAC FOUNDATION FOR MOTORING LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neville Jackson | Cadeirydd | 29 April 2020 |
|
|
||||
Duncan Wiltshire | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
BEN CUSSONS | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|||||
Paul Maley | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Sujith Kollamthodi | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Joanna Mary Baker | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Dave Hobday | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £571.12k | £571.70k | £579.86k | £481.67k | £993.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.21m | £1.15m | £995.96k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £125.00k | £125.00k | £26.97k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £138.87k | £136.78k | N/A | £39.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £571.12k | £432.83k | £443.09k | N/A | £953.87k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.28m | £1.06m | £988.67k | N/A | £927.24k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £154.60k | £150.18k | £162.00k | N/A | £82.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.15k | £6.15k | £6.15k | N/A | £9.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £154.60k | £150.18k | £162.00k | N/A | £82.72k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.32k | £328 | £0 | N/A | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £33.75m | £33.92m | £36.74m | N/A | £34.47m | |
|
Cyfanswm asedau | £364.12k | £403.03k | £422.32k | N/A | £198.88k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £313.40k | £354.10k | £288.37k | N/A | £258.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/03/1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/03/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/07/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/01/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 08/02/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT RESEARCH INTO THE ENVIRONMENTAL, ECONOMIC, MOBILITY AND SAFETY ISSUES RELATING TO THE USE OF MOTOR VEHICLES, INCLUDING THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS THEREOF AND, IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, TO PROMOTE OR CONDUCT RESEARCH INTO VEHICLE EMISSIONS, VEHICLE TECHNOLOGY, FUEL TECHNOLOGY, THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ROAD TRANSPORT, MOBILITY AND TRANSPORTATION NEEDS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
89-91 PALL MALL
LONDON
SW1Y 5HS
- Ffôn:
- 02077473485
- E-bost:
- info@racfoundation.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window