Hanes ariannol ORPHAN AID

Rhif yr elusen: 1002714
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £80.39k £48.77k £53.79k £50.74k £23.79k
Cyfanswm gwariant £46.70k £53.38k £41.08k £49.94k £95.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A