ymddiriedolwyr FRIENDS OF HORSMONDEN PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1002729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Farrier | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Tracey Draper | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Stephanie Currall | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Charlotte Bellingham | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Olivia Pullen | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Hannah Baxter-Smith | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Kerry Clark | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Gemma O'Malley | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Tracy Belton | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.