Hanes ariannol SHEPHERDSWELL VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 1002731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.69k £12.63k £16.99k £19.79k £19.51k
Cyfanswm gwariant £20.36k £13.96k £20.87k £16.45k £13.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £8.00k £1.65k N/A N/A