Dogfen lywodraethu HINCKLEY AND DISTRICT WORK-LINK PROJECT
Rhif yr elusen: 1002750
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 APRIL 1991 AS AMENDED 11 MARCH 1997, 7 APRIL 1998, 17 NOVEMBER 1998, 12 SEPTEMBER 2000 AND 11 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND RELIEF IN NEED AMONG PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE UNEMPLOYED IN PARTICULAR FOR THOSE WHO ARE LEAST QUALIFIED AND WHO HAVE THE POOREST EMPLOYMENT PROSPECTS THROUGH THE PROVISION OF VOLUNTARY WORK EXPERIENCE OF SUCH TRAINING FACILITIES AS WOULD ENABLE SUCH PERSONS TO ACQUIRE AND DEVELOP VOCATIONAL SKILLS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
HINCKLEY AND BOSWORTH
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.