ANGEL CENTRE (WORCESTER)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of the property known as The Angel Centre for the purpose of providing affordable accommodation for other charitable and community based groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 08 Mai 1991: Cofrestrwyd
- WORCESTER CITY CENTRE COMMUNITY PROJECT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS M D WILLIAMS | Cadeirydd |
|
||||||
NEIL ANDREW CAREY | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
KITTY MARY MACPHERSON ROSS | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
NICOLETTE NEVILLE-LEE | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
ADRIAN CLIFFORD GILES | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
SALLY ANN ELLISON | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||
Stephen McArdle | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
||||
BRIAN BENNETT | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.99k | £30.02k | £34.75k | £37.57k | £39.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.41k | £23.43k | £29.69k | £30.86k | £35.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.36k | £13.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 06 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 OCTOBER 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 11 MARCH 1987 AND 16 JANUARY 1991 AND AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 1 OCTOBER 1993.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE MORE EFFECTIVE WORKING OF THE CHARITABLE ORGANISATIONS AS STATED IN SUB CLAUSE (2).FOR FURTHER INFORMATION SEE CLAUSE 2 OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION.
Maes buddion
WORCESTER AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ANGEL CENTRE (WORCESTER)
ANGEL PLACE
WORCESTER
WR1 3QN
- Ffôn:
- 01905617102
- E-bost:
- angel.centre@btconnect.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window