ymddiriedolwyr AXIS WEB
Rhif yr elusen: 1002841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Stansbie | Cadeirydd | 06 November 2013 |
|
|
||||
Diana Ali | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Edwin Colyer | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Radhika Patel | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Pamela Karen Newall | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Laura Nelson | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Juan Carlos Candanedo Saez | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Holly Slingsby | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Fiona Grady | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
Sue Williams | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
Rupert Wilcox-Baker | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.