Hanes ariannol BLISS -THE NATIONAL CHARITY FOR THE NEWBORN
Rhif yr elusen: 1002973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.41m | £2.28m | £2.69m | £2.39m | £2.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.74m | £2.06m | £1.83m | £2.48m | £2.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £293.13k | £336.23k | £184.39k | £215.31k | £109.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £886.56k | £850.13k | £1.90m | £752.98k | £963.08k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.02m | £1.01m | £517.30k | £1.26m | £1.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £482.89k | £424.31k | £272.15k | £364.26k | £291.05k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.67k | £70 | £519 | £9.85k | £12.26k | |
|
Incwm - Arall | £12.84k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £48.70k | £7.20k | £1.00k | £29.76k | £74.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £1.25m | £1.10m | £1.29m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.14m | £806.22k | £728.45k | £1.19m | £1.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.51k | £28.51k | £17.97k | £16.72k | £19.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £25.00k | £25.00k | £50.00k | £25.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.