STOWMARKET U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Stowmarket U3A is affiliated to the Third Age Trust and as such is a learning cooperative which draws upon the knowledge, experience and skills of its own members to organise and provide interest groups in accordance with the wishes of the membership.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
Llywodraethu
- 21 Mai 1991: Cofrestrwyd
- STOWMARKET AND DISTRICT LEARNING ACTIVITIES IN RETIREMENT (Enw gwaith)
- S T A R THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (Enw blaenorol)
- STOWMARKET U 3 A (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Dickson | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|||||
Robert Bradshaw | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Nancy Dickson | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Keith Shelton | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Bryan Neil Instrall | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Barbara Cutting | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Durrant | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Barbara Gort | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Stuart Dorward | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Michael Allan Taylor | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Glenda Kathleen Taylor | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Anne Weedon | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.54k | £1.46k | £2.99k | £9.99k | £13.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.47k | £2.05k | £3.56k | £6.54k | £10.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 12 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17TH APRIL 1991 AS AMENDED 16TH MAY 2001 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 AS AMENDED ON 18 SEP 2019 AS AMENDED ON 19 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
STOWMARKET AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Buttenhaugh Green
Elmswell
BURY ST. EDMUNDS
Suffolk
IP30 9HQ
- Ffôn:
- 01359 352104
- E-bost:
- secretary@u3astowmarket.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window