Hanes ariannol SWANSEA YOUNG SINGLE HOMELESS PROJECT
Rhif yr elusen: 1002990
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.19m | £1.23m | £1.28m | £1.10m | £546.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.23m | £1.35m | £1.19m | £546.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £859.98k | £832.93k | £959.13k | £644.22k | £326.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.59k | £4.45k | £4.49k | £6.05k | £3.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £861.56k | £895.29k | £959.13k | £1.08m | £536.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.32k | £1.77k | £859 | £759 | £975 | |
|
Incwm - Arall | £321.08k | £329.88k | £315.41k | £7.80k | £5.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.15m | £1.20m | £1.32m | £1.15m | £546.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.31k | £30.17k | £31.00k | £39.38k | £439 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.56k | £560 | £203 | £11.96k | £8.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.