Hanes ariannol GERTRUDE BARK MEMORIAL BURSARY TRUST

Rhif yr elusen: 1003005
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £10 £7 £6 £6 £1.01k
Cyfanswm gwariant £530 £1.03k £680 £530 £535
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A