Hanes ariannol GARSINGTON OPERA LIMITED
Rhif yr elusen: 1003042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.89m | £3.26m | £10.09m | £10.17m | £12.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.34m | £3.02m | £6.57m | £6.70m | £7.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.29m | £2.58m | £7.51m | £6.94m | £8.46m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £478.86k | £306.39k | £421.83k | £262.35k | £252.09k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.67m | £141.42k | £2.08m | £2.88m | £3.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £71.58k | £70.13k | £76.64k | £88.70k | £200.24k | |
|
Incwm - Arall | £383.65k | £0 | £0 | £0 | £1.04m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £65 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.68m | £2.50m | £5.86m | £5.97m | £6.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £655.67k | £525.21k | £706.52k | £724.11k | £818.37k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £84.41k | £91.90k | £95.95k | £99.80k | £109.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.