Hanes ariannol CARDIGAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1003087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £468.31k | £379.34k | £271.25k | £201.33k | £193.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £529.58k | £374.99k | £239.34k | £213.80k | £162.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £196.76k | N/A | £46.21k | £30.45k | £31.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.21k | £344.06k | £87.91k | £1.15k | £31.62k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.