SPRINGFIELD ADVICE AND LAW CENTRE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Springfield Advice & Law Centre provides independent legal advice for service users of South West London & St Georges Mental Health (NHS) Trust. It offers specialist advice and representation in housing, community care, debt and welfare benefits; plus general advice and referral in other areas of law; and provides information on legal matters affecting mental health service users.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £64,059 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Merton
- Sutton
- Wandsworth
Llywodraethu
- 11 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
- SPRINGFIELD ADVICE AND LAW CENTRE (Enw gwaith)
- SPRINGFIELD LAW CENTRE (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrey DEHANEY | Cadeirydd | 01 December 2024 |
|
|
||||
Bronwen GREY | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Cameron FARRELL | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Daniela Amadio | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Grainne Darlow | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Chinelo Nnadi | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Russell John MAKIN | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £158.02k | £301.63k | £220.00k | £258.54k | £220.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.50k | £206.17k | £268.64k | £261.96k | £230.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £90.67k | £97.00k | £88.00k | £61.78k | £64.06k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2022 | 325 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2022 | 325 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Mawrth 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 14 MAY 1991; AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 29TH JUNE 1993 AND 12TH JULY 2000
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROVIDE AT SPRINGFIELD HOSPITAL AND AT OTHER HOSPITALS, DAY CARE CENTRES AND OTHER ESTABLISHMENTS FOR THE CARE OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL ILLNESS OR DISORDER WITHIN THE AREA OF MERTON SUTTON AND WANDSWORTH HEALTH AUTHORITY AREA OR THE LONDON BOROUGH OF WANDSWORTH OR THE LONDON BOROUGH OF MERTON OR THE LONDON BOROUGH OF SUTTON OR ANY LONDON BOROUGH OR LOCAL AUTHORITY TO WHICH SOUTH WEST LONDON AND ST GEORGE'S MENTAL HEALTH NHS TRUST PROVIDES SERVICES, LEGAL AND OTHER ADVICE AND ASSISTANCE TO PERSONS REQUIRING THAT ADVICE AND ASSISTANCE BY REASON OF THEIR PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS OR DISORDER, OR NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (2) TO PROMOTE THE RELIEF OF SUFFERING DUE TO MENTAL ILLNESS OR DISORDER BY PROVIDING EDUCATION IN THE LEGAL AND OTHER ASPECTS OF SUCH ILLNESS AND DISORDER AND OF PROBLEMS AFFECTING PERSONS WITH SUCH ILLNESS OR DISORDER
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF SUTTON, WANDSWORTH AND MERTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Newton Building 7
Springfield Hospital
61 Glenburnie Road
LONDON
SW17 7DJ
- Ffôn:
- 07957644468
- E-bost:
- info@springfieldlawcentre.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window