TELFORD HORSEHAY STEAM TRUST COMPANY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
heritage steam railway and educational provision
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Amwythig
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 10 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
- TELFORD STEAM RAILWAY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Sidney Oliver | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Shaun Owen | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|
||||
mark Paynter | Ymddiriedolwr | 20 March 2015 |
|
|
||||
KEVIN JONES | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 08 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £115.40k | £115.40k | £419.63k | £146.64k | £242.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.75k | £141.75k | £156.39k | £137.73k | £181.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 03 Ionawr 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
29 Chwefror 2024
(Mae'r cyfrifon |
03 Ionawr 2025 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 08 Ebrill 2024 | 102 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 08 Ebrill 2024 | 102 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 14 Chwefror 2024 | 413 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 14 Chwefror 2024 | 413 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 18 Ionawr 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 18 Ionawr 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 19 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 12 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 DECEMBER 1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 25 JANUARY 1991
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE PRESENTATION OF STEAM AND OTHER RAILWAY LOCOMOTIVES, ROLLING STOCK MACHINERY AND EQUIPMENT OF EDUCATIONAL AND HISTORICAL INTEREST.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Telford Steam Railway
The Old Loco Shed
Bridge Road
Horsehay
Telford
TF4 2NF
- Ffôn:
- 01952503880
- E-bost:
- sec@telfordsteamrailway.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window