BRADFORD COUNSELLING SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide one-to-one counselling on any issue, especially for young people aged 13 to 25 Provide group work on issues, eg. sexual abuse/anger management/personal development Provide training in listening skills
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1112779 BRADFORD COUNSELLING SERVICES
- 12 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
- 08 Ebrill 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- OFF THE RECORD (Enw gwaith)
- BRADFORD YOUTH COUNSELLING SERVICE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.60k | £133.62k | £144.77k | £89.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £127.04k | £135.24k | £144.58k | £89.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 01 Tachwedd 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 09 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 23 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 06 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 20 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 20 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MAY 1991 AS AMENDED 13TH APRIL 1992, 25TH OCTOBER 1999 AND 22 OCTOBER 2001 AND 25TH OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND PREVENT SUFFERING CAUSED BY PHYSICAL OR MENTAL ILL HEALTH OR BY SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY ESTABLISHING AND MAINTAINING A CONFIDENTIAL COUNSELLING SERVICE FOR PEOPLE OF ALL AGES BUT PRIMARILY FOR YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 13 AND 25, AND TO PROVIDE TRAINING IN COUNSELLING SKILLS AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window