Hanes ariannol FRIENDS OF SUMMERHILL SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1003191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.38k £2.10k £11.37k £11.67k £7.22k
Cyfanswm gwariant £5.13k £1.88k £10.41k £4.86k £17.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A