Dogfen lywodraethu INTERNATIONAL CHRISTIAN MARITIME ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1003211
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 NOVEMBER 1990 AS AMENDED 8 APRIL 1991 AND AMENDED 2 NOVEMBER 1991 AS AMENDED ON 17/10/1998 AS AMENDED ON 07/05/2001
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE SPIRITUAL, SOCIAL AND MATERIAL AND THE RELIGIOUS EDUCATION OF ALL SEAFARERS AND THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS AMONG SEAFARERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.