SHROPSHIRE BADGER GROUP

Rhif yr elusen: 1003228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim of S.B.G. is to prevent badger abuse whether direct, accidental, or coincidental to other legal activities. We assist the Police and RSPCA in any investigations of abuse of badgers or setts and advise or assist individuals or organisations where badgers may present problems. We educate the general public about badger ecology

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £7,624
Cyfanswm gwariant: £7,981

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Amwythig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
James William Ashley Cadeirydd 20 November 1991
CUAN WILDLIFE RESCUE
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIP IAN LOVEDAY Ymddiriedolwr 16 September 2021
DUDLEY AND WEST MIDLANDS ZOOLOGICAL SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Ann Megan-Jones Ymddiriedolwr 16 September 2021
Dim ar gofnod
Tris Pearce Ymddiriedolwr 24 September 2015
Dim ar gofnod
HARRIET BARTLETT Ymddiriedolwr 25 August 2015
Dim ar gofnod
TRACEY LOUISE PRICE Ymddiriedolwr 25 August 2015
Dim ar gofnod
SHARON DAVIES-CULHAM Ymddiriedolwr 25 July 2015
THE PLANTATION WOOD ELLESMERE
Derbyniwyd: Ar amser
Michele Vaughan Ymddiriedolwr 26 March 2015
Dim ar gofnod
Rod Bennett Ymddiriedolwr 17 June 1999
Dim ar gofnod
Doug Hughes Ymddiriedolwr
CUAN WILDLIFE RESCUE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.60k £6.20k £17.15k £7.21k £7.62k
Cyfanswm gwariant £14.57k £5.42k £11.46k £8.47k £7.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 15 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hargreaves Cottage
Blackmore
Westbury
SHREWSBURY
SY5 9RL
Ffôn:
01743271999