The International Association for the Study of Arabia

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The BFSA/IASA promotes and funds research on all aspects of the Arabian Peninsula through awarding research grants, publishing monographs and a Bulletin, holding public lectures and conferences on specific subjects, as well as the "Seminar for Arabian Studies", the only the annual international conference on all aspects of Arabia, the proceedings of which are published annually.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Bahrain
- Kuwait
- Oman
- Qatar
- Sawdi-arabia
- Yemen
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
Llywodraethu
- 20 Mehefin 1991: Cofrestrwyd
- International Association for the Study of Arabia (Enw gwaith)
- THE BRITISH FOUNDATION FOR THE STUDY OF ARABIA (Enw blaenorol)
- THE SOCIETY FOR ARABIAN STUDIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Peter Magee | Cadeirydd | 28 September 2020 |
|
|
||||
Professor Timothy Insoll FBA | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Dr William Deadman | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Dr Salman Ahmed Almahari | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Carolyn Patricia Perry | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Dr Ahmad Al-Jallad | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Dr Clive Holes | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Dr Derek John Kennet | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Dr Jose Cristobal Carvajal Lopez | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Amy Laura Crossman | Ymddiriedolwr | 28 September 2020 |
|
|
||||
Dr Julian Jansen Van Rensburg | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
John Albert Noel Brehony | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
SIMON ALDERSON | Ymddiriedolwr | 02 March 2012 |
|
|||||
Dr ROBERT ANDREW CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01k | £10.12k | £11.03k | £3.54k | £28.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.06k | £10.98k | £6.81k | £3.96k | £7.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 12 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 12 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 24 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Tachwedd 2023 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 APRIL 1991 AS AMENDED 21 MAY 2008 AND 23 JULY 2010 as amended on 12 Mar 2014 as amended on 21 Feb 2022 as amended on 24 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION BY PROMOTING THE STUDY OF AND RESEARCH RELATING TO THE ARABIAN PENINSULAR AND IN PARTICULAR ITS HISTORY ANTIQUITIES ARCHAEOLOGY ETHNOGRAPHY LANGUAGES LITERATURE ART CULTURE CUSTOMS GEOGRAPHY GEOLOGY AND NATURAL HISTORY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 Croham Road
SOUTH CROYDON
Surrey
CR2 7HE
- Ffôn:
- 02086882139
- E-bost:
- membership@theiasa.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window