Hanes ariannol TOURETTE SYNDROME (UK) ASSOCIATION TRADING AS TOURETTES ACTION

Rhif yr elusen: 1003317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £455.35k £412.43k £493.50k £632.54k £639.62k
Cyfanswm gwariant £499.18k £297.91k £296.35k £550.30k £623.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £30.29k £2.57k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £534.61k £518.25k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £90.58k £105.49k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £7.35k £15.89k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £4.40k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £518.00k £587.97k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £32.31k £35.26k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £5.85k £7.32k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0