ymddiriedolwyr ST HUGH'S FOUNDATION FOR THE ARTS
Rhif yr elusen: 1003333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanya Akrofi | Cadeirydd | 22 October 2021 |
|
|
||||
Phil White | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Amie Alissa Watson | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Tessa Oram | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Dr Kevin Byron | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
James Trowsdale | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Tom Briggs | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Annabel McCourt | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Kayla Bowtell | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
||||
Susan McCormick | Ymddiriedolwr | 24 July 2015 |
|
|
||||
NEIL ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.