Hanes ariannol WITTON PARK COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1003354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.94k £36.80k £14.82k £23.84k £16.43k
Cyfanswm gwariant £33.12k £21.55k £18.37k £25.75k £9.36k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.90k £30.74k £2.67k £11.86k £1.10k