Hanes ariannol THE ST ERTH TRUST

Rhif yr elusen: 1003363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.24k £763 £3.18k £3.23k £13.60k
Cyfanswm gwariant £2.57k £2.25k £3.15k £1.90k £3.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A