Hanes ariannol ULCEBY PRE-SCHOOL & OUT OF SCHOOL CLUB
Rhif yr elusen: 1003427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (90 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.05k | £88.44k | £88.87k | £79.68k | £97.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.21k | £80.13k | £76.47k | £81.24k | £93.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £47.22k | £39.00k | £50.17k | N/A | £63.55k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £61.21k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.