Hanes ariannol SPIKE ISLAND ARTSPACE LIMITED

Rhif yr elusen: 1003505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.18m £1.25m £1.45m £1.95m £1.81m
Cyfanswm gwariant £1.37m £1.25m £1.38m £1.87m £1.80m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £301.25k £430.44k £356.83k £271.60k £271.60k
Incwm o roddion a chymynroddion £325.82k £605.77k £409.27k £465.18k £374.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £857.36k £643.65k £1.04m £1.48m £1.43m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £54 £28 £4 £1.01k £3.51k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.37m £1.25m £1.38m £1.86m £1.78m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £11.83k £21.08k
Gwariant - Llywodraethu £55.74k £51.52k £56.27k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0